Entreprise : SCP BUCAILLE DURET - SIREN 354 031 569
Identité
(Entreprise radiée le 26/05/2023)
Dénomination
SCP BUCAILLE DURET
SIREN (siège)
354 031 569
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1990
Fermeture de l'établissement - 35403156900032
- Date d'effet de la fermeture : 11/04/2023
Fermeture de l'établissement - 35403156900016
- Date d'effet de la fermeture : 16/01/2005
Fermeture de l'établissement - 35403156900024
- Date d'effet de la fermeture : 11/04/2023
Date de fin de la personne morale
22/03/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Capital social
86209.92 EUR
Adresse du siège
ALL DE PRAT 07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIVICORSI MARIE-PIERRE , NATHALIE
Nom d'usage
DURET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Apollinaire-de-Rias
Nom, Prénom(s)
SOISSONS EMMANUELLE , RENEE , MARIE
Nom d'usage
BUCAILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Châteauneuf-de-Vernoux
Nom, Prénom(s)
VIVICORSI MARIE-PIERRE , NATHALIE
Nom d'usage
DURET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Lamastre
Nom, Prénom(s)
DURET FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Lamastre
Nom, Prénom(s)
DURET FREDERIC , JEAN , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Saint-Apollinaire-de-Rias
Nom, Prénom(s)
SOISSONS EMMANUELLE , RENEE , MARIE
Nom d'usage
BUCAILLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Lamastre
Nom, Prénom(s)
BUCAILLE OLIVIER , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Lamastre
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN FABRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Annonay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35403156900016
Code APE
852Z
Adresse
PL DE LA GARE
07240 , VERNOUX-EN-VIVARAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35403156900032
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION DE DOCTEUR VETERINAIRE.
Adresse
ALL Allée de Prat
07240 , Vernoux-en-Vivarais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1990
Siret
35403156900024
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION DE DOCTEUR VETERINAIRE.
Adresse
RUE SERRES
07270 , LAMASTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4982
Date d'ajout
26/05/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/08/2020
Description
Mention d'office. Décision du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 01/06/2017 prononçant la dissolution de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
F05/000675
Date d'ajout
27/04/2005
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 16.01.2005., LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE - VERNOUX (07), PLACE DE LA GARE, A - VERNOUX (07), ALLEE DE PRAT. PUBLICATION : L'HEBDO DE L'ARDECHE DU 11.02.2005. date d'effet : 16/01/2005
Numéro d'observation
F02/001344
Date d'ajout
03/09/2002
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 08.08.2002., MR DURET FREDERIC DT A VERNOUX (07) A ETE NOMME CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE MR TRAN CONG TRI DEMISSION- NAIRE, DE PLUS LA DENOMINATION -"SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERI- NAIRES FROMENT BUCAILLE TRAN CONG"- EST DEVENUE -"SOCIETE CIVILE PROFES- SIONNELLE DE VETERINAIRES FROMENT BUCAILLE DURET"- A COMPTER DU 01.08.2002. PUBLICATION : LA TRIBUNE DU 01.08.2002.
Numéro d'observation
F95/000219
Date d'ajout
17/02/1995
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 01.01.95, MR TRAN CONG TRI DT A VERNOUX (07) A ETE NOMME GERANT, EN REMPLACEMENT DE MLLE BOUCHER CATHERINE, DE PLUS LA DENOMINATION -"SCP FROMENT BOUCHER BUCAILLE"- EST DEVENUE -"SCP FROMENT BUCAILLE TRAN CONG"- A COMPTER DU 01.01.95. PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 04.02.95.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 565 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 86 209.92 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).