Entreprise : SCI PORT JOINVILLE - SIREN 354 020 125
Identité
Dénomination
SCI PORT JOINVILLE
SIREN (siège)
354 020 125
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1990
Début d’activité
05/03/1990
Date de fin de la personne morale
22/03/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion immobilière. Gestion, exploitation par bail, location ou autrement, de tous terrains, appartements, immeubles ou local, toute activité s'y rattachant.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
960.43 EUR
Adresse du siège
35 RUE ABBE ROUSTEAU 85200 LONGEVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAI YA , LI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Longèves
Nom, Prénom(s)
POCHON THIBAULT , BENOIT , REGIS , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Longèves
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/03/1990
Siret
35402012500028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière. Gestion, exploitation par bail, location ou autrement, de tous terrains, appartements, immeubles ou local, toute activité s'y rattachant.
Autres Activités
Gestion immobilière. Gestion, exploitation par bail, location ou autrement, de tous terrains, appartements, immeubles ou local, toute activité s'y rattachant.
Adresse
35 RUE ABBE ROUSTEAU
85200 , LONGEVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/03/1990
Siret
35402012500010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
5 AV JULES FERRY
42270 , SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/02/2023
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).