Entreprise : CHATEAU DE LA VERIE - SIREN 354 015 422
Identité
Dénomination
CHATEAU DE LA VERIE
SIREN (siège)
354 015 422
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2003
Date de fin de la personne morale
19/02/2003
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
104000 EUR
Adresse du siège
LD LE GARNIER 63480 VERTOLAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNAU GINETTE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
VERTOLAYE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/12/2002
Siret
35401542200026
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
LD LE GARNIER
63480 , VERTOLAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/1990
Siret
35401542200018
Code APE
551A
Adresse
RTE DE SOULLANS
85300 , CHALLANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4369
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Radiation du RCS le 04/04/2019 avec effet au 04/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
381
Date d'ajout
14/04/2004
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 15 OCTOBRE 2003 LIQUIDATEUR: MARTIN GINETTE (ANCIEN PDG-ADMINISTRATEUR) ANCIENS ADMINISTRATEURS: MARTIN JEAN FRANCOIS,KOHUT FLORENCE LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU SIEGE DE LA SOCIETE Date d'effet : 15/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).