Entreprise : JEAN LEMPEREUR EVREUX - SIREN 353 985 823
Identité
Dénomination
JEAN LEMPEREUR EVREUX
SIREN (siège)
353 985 823
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1990
Début d’activité
01/02/1990
Date de fin de la personne morale
19/03/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Optique, lunetterie, photo, acoustique
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
28200 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE VERDUN 27000 EVREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOIS ERIC , MICHEL , YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
LEMPEREUR GROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Guichainville
Dénomination
Cabinet BLOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Evreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1990
Siret
35398582300023
Nom commercial
JEAN LEMPEREUR EVREUX
Enseigne
JEAN LEMPEREUR
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Optique, lunetterie, photo, acoustique
Adresse
13 RUE DE VERDUN
27000 , EVREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1990
Siret
35398582300015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RTE DE SAINT-ANDRE
27930 , GUICHAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/03/1990
Description
Historique des observations depuis le 20/03/1990 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EVEIL DE PONT AUDEMER Fonds reçu en location gérance de Mr LEMPEREUR Jean du 01-02-1990 au 31-01-1993 renouvelable par tacite reconduction $$$02/09/1997 Par modification en date du 2.09.1997 : Ancienne Forme Juridique : SARL Nouvelle Forme Juridique : SA à compter du 28.07.1997 Mention du 20/03/2001 : Résiliation de la location-gérance suite à l'acquisition du fonds sis 13 rue de Verdun à compter du 28.12.2000. Mention du 27/05/2002 : Changement de la forme juridique à compter du 07.06.2001 - Ancienne forme : SOCIETE ANONYME -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/02/1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).