Entreprise : AFIP 13 - SIREN 353 920 937
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2022)
Dénomination
AFIP 13
SIREN (siège)
353 920 937
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1992
Fermeture de l'établissement - 35392093700078
- Date d'effet de la fermeture : 21/05/2022
Fermeture de l'établissement - 35392093700011
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/1992
Fermeture de l'établissement - 35392093700029
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/1996
Fermeture de l'établissement - 35392093700037
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/1995
Fermeture de l'établissement - 35392093700045
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/1995
Fermeture de l'établissement - 35392093700052
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/1995
Fermeture de l'établissement - 35392093700060
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/1997
Date de fin de la personne morale
19/08/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
67 CRS MIRABEAU 13080 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LITTRE PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
SAINT CLEMENT LA RIVIERE
Nom, Prénom(s)
DE REGNAULD DE BELLE SCIZE FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
SALON DE PROVENCE
Nom, Prénom(s)
CONSERGUE DANIELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DUMONT JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
DUMONT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
CHAMPAGNE
Dénomination
AFIP INVESTISSEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PERNES LES FONTAINES
Dénomination
CPC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
35392093700045
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participations financières dans toutes sociétés et exploitation de centre de lavage pour véhicules
Adresse
106 AV ALEXANDRE FLEMING
13004 , MARSEILLE 4 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
35392093700037
Adresse
142 AV DE LA VISTE
13015 , MARSEILLE 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANGLE TRAV. DE L'ERMITAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
35392093700029
Adresse
80 VOIE ALEXANDRE ANSALDI
13013 , MARSEILLE 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
35392093700052
Adresse
19 BD JEAN JAURES
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
35392093700078
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION DE CENTRES DE LAVAGE POUR VEHICULES
Adresse
67 CRS MIRABEAU
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
35392093700060
Adresse
1 AV PASTEUR
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1989
Siret
35392093700011
Adresse
GRANDE ROUTE DE CARPENTRAS
84210 , PERNES-LES-FONTAINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MAGNANARELLE QU PREVILL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32339
Date d'ajout
23/05/2022
Description
Radiation d'office à compter du 21/05/2022 Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21055
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Numéro d'observation
20777
Date d'ajout
30/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL ET SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE : LA MAGNANARELLE QUARTIER PREVILLE ROUTE DE CARPENTRAS 84210 PERNES LES FONTAINES, OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 30/09/1989 ======================================================================== LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).