Entreprise : SCI STALINGRAD - SIREN 353 882 566
Identité
(Entreprise radiée le 05/02/2018)
Dénomination
SCI STALINGRAD
SIREN (siège)
353 882 566
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1990
Fermeture de l'établissement - 35388256600014
- Date d'effet de la fermeture : 04/08/2003
Fermeture de l'établissement - 35388256600022
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/2017
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
76 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
76 A 78
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cuvelier MARYSE
Nom d'usage
Sfez
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sfez ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sfez CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Nom, Prénom(s)
Sfez GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/1989
Siret
35388256600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
76 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
76 A 78
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1989
Siret
35388256600014
Code APE
702C
Adresse
263 AV DE LA REPUBLIQUE
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003D0375528
Date d'ajout
05/02/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003D0375521
Date d'ajout
05/02/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos sociétés DU : 08-02-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
26154
Date d'ajout
11/08/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
26155
Date d'ajout
11/08/2003
Description
La société a par décision du 04/08/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 04/08/2003
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).