Entreprise : SNC BOIS DIABLE - SIREN 353 869 068
Identité
Dénomination
SNC BOIS DIABLE
SIREN (siège)
353 869 068
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1991
Date de fin de la personne morale
25/02/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Code APE
701A
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
5 RUE AQUIOUPOU 97310 KOUROU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE D'OUTRE MER (COFIDOM)
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fort-De-France
Dénomination
LE GROUPE IMMOBILIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Type d'établissement
Principal
Siret
35386906800018
Enseigne
SCI BOIS DIABLE
Code APE
701A
Adresse
RTE de Balata
97234 , FORT DE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FORT DE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/01/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/09/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
295
Date d'ajout
24/02/2003
Description
Cessation temporaire d'activité MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 18.11.2002
Numéro d'observation
613
Date d'ajout
17/06/1992
Description
Modification autre LORS DU PV DE L'AG DES ASSOCIES ONT ETE NOMMES : EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : LA SOCIETE CARIBEENE DE CONSEIL ET D'AUDIT, DONT LE REPRESENTANT PERMANENT EST M. RAYMOND LEVALLOIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MONSIEUR JOSE MARRAUD DES GROTTES CES NOMINATIONS ONT ETE FAITES POUR UNE DUREE DE 6 EXERCICES. A COMPTER DU 15/04/92
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).