Entreprise : CREIL VALEJEAN - SIREN 353 857 717
Identité
(Entreprise radiée le 07/08/2024)
Dénomination
CREIL VALEJEAN
SIREN (siège)
353 857 717
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1990
Fermeture de l'établissement - 35385771700014
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1993
Date de fin de la personne morale
19/03/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 16 60740 ST MAXIMIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL CORA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
HENRARD CLAIRE
Nom d'usage
DEBOR
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
AUBEL
Nom, Prénom(s)
DILLIES CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Dénomination
DEBORA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
AFER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35385771700014
Code APE
524J
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
Exploitation de tous fonds de détail de tous articles et produits de décoration pour la maison et la prestation de services en décoration, lustrerie et tous objets relatifs à l'équipement.
Adresse
RTE NATIONALE 16
60740 , ST MAXIMIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL CORA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11221
Date d'ajout
07/08/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 07/08/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6367
Date d'ajout
02/05/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/05/2000
Description
: Par jugement en date du 15 février 2000, le Tribunal de Commerce de Paris a prorogé la mission de Maître GORINS, commissaire au plan jusqu'au 31 décmbre 2000.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/01/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3.11.98 : Maintient Me GORINS dans sa mission de commissaire à l'exécution du plan de la SA DEBORA et de ses filiales jusqu'au 31 décembre 99.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/03/1990
Description
: TC PARIS Jugment en date du 21.10.91 a joint les causes et a ouvert une procédure de redres sement judiciaire régime général à l'encontre de Société CREIL VALEJEAN et autres a joint cette procédure à celle ouverte à l'encontre de DEBORA , a désigne Me GORINS admisnistrateur et Me BAUMGARTNER en qualité de représentant des créanciers.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).