Entreprise : SCI DES 3 AILES - SIREN 353 840 697
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2021)
Dénomination
SCI DES 3 AILES
SIREN (siège)
353 840 697
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1990
Date de fin de la personne morale
08/03/2089
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
4 IMP JEAN JACQUES ROUSSEAU 78520 LIMAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SINQUIN YANNICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Limay
Dénomination
FINANCIERE 3 AILES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Limay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/1990
Siret
35384069700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et administration de tous biens immobiliers par location
Adresse
Z.A. LE PETIT PARC
78920 , Ecquevilly - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/07/2017
Siret
35384069700026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 IMP JEAN JACQUES ROUSSEAU
78520 , LIMAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28660
Date d'ajout
14/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Dissolution à compter du 31/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/05/2021, liquidateur : SINQUIN Yannick, siège de la liquidation : 4 Impasse Jean Jacques Rousseau 78520 Limay, parution de la publicité légale : Les Echos paru le 30/06/2021
Numéro d'observation
29517
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).