Entreprise : ERCE - SIREN 353 813 587
Identité
Dénomination
ERCE
SIREN (siège)
353 813 587
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1990
Date de fin de la personne morale
14/05/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE LA REPUBLIQUE 30800 SAINT-GILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CATALA ERIC , EUGENE , ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/07/1989
Siret
35381358700014
Enseigne
"COCCIMARKET"
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
BOUCHERIE CHARCUTERIE CREMERIE EPICERIE SECHE ET FRAICHE, LEGUMES, DROGUERIE CAISSELLE ET PARFUMERIE
Adresse
23 RUE 23 Rue de la République
30800 , Saint-Gilles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/039711
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 17/11/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/032688
Date d'ajout
12/12/2020
Description
Par ordonnance en date du 12/12/2020, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ 22 Rue Taisson 30100 ALES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F09/001049
Date d'ajout
21/01/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21/01/2009 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Monsieur YON Nicolas. Juge commissaire suppléant : Monsieur DRAUSSIN ALEX. Liquidateur-judiciaire : Maître ANDRE MARC ANDRE MARC PASSAGE CHAMPEYRACHE 30100 ALES. Date de cessation des paiements : 01/08/2007
Numéro d'observation
3-6436
Date d'ajout
10/07/2003
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DE LA STE QUI DEVIENT : SARL ERCE AU LIEU ET PLACE SARL DUPO. CHANGEMENT DE L'ENSEIGNE QUI DEVIENT "COCCIMARKET" AU LIEU ET PLACE DE "UTILE SYSTEME U" NOMINATION EN QUALITE DE GERANT DE MR CATALA ERIC NE LE 03.11.1960 A ALGER (ALGERIE) NTE FRANCAISE DEMEURANT 13 BIS BD ROMAIN ROLLAND 13010 MARSEILLE EN REMPLACEMENT DE MME DURA EPOUSE PONS MARIE LINE GERANTE DEMISSIONNAIRE. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 27.06.2003 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 10.07.2003 LE COMMERCIAL DU GARD DU 08.07.2003 Date d'effet : 27 juin 2003
Numéro d'observation
1-4284
Date d'ajout
28/04/2003
Description
NOMINATION DE DURA MARIE LOUISE EPSE PONS NEE LE 29.11.59 A ORAN (ALGERIE) NTE FRSE DT ST GILLES 30800 22 LOT LABRACAT EN QUALITE DE GERANTE DE LA STE EN REMPLACEMENT DE PONS ROBERT SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 31.3.2003 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 28.4.2003 LE REVEIL DU MIDI DU 25.04.2003 Date d'effet : 01 avril 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 15 mai 1990 -No A1694 - NIMES JOURNAL du 01 février 1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).