Entreprise : HOUZET SARL - SIREN 353 790 819
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2022)
Dénomination
HOUZET SARL
SIREN (siège)
353 790 819
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1990
Date de fin de la personne morale
06/03/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
171 BD DES ALLIES 59148 FLINES-LEZ-RACHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUZET PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Douai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35379081900018
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse
69 RUE PASTEUR
59119 , WAZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/07/2008
Siret
35379081900026
Enseigne
HOUZET
Code APE
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Articles de quincaillerie, négoce d'articles de quincaillerie, bricolage,outillage et accessoires pour l'aménagement et l'entretien de la maison, de combustibles, semences.
Adresse
171 BD 171 boulevard des Alliés
59148 , Flines lez raches - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4718
Date d'ajout
15/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1732
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2019 Liquidateur : HOUZET Philippe Le siège de la liquidation est fixé à : 171 boulevard des Alliés 59148 Flines lez raches Journal d'annonces légales : LA CROIX DU NORD en date du 28/02/2020 Fermeture de l'établissement principal situé 171 boulevard des Alliés 59148 Flines lez raches à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
2087
Date d'ajout
28/08/2008
Description
Transfert du siège social à compter du 17/07/2008 : Ancienne adresse : 69 RUE PASTEUR 59119 WAZIERS Nouvelle adresse : 171 boulevard des Alliés 59148 Flines lez raches Transfert de l'établissement principal à compter du 17/07/2008 : Ancienne adresse : 69 RUE PASTEUR 59119 WAZIERS Nouvelle adresse : 171 boulevard des Alliés 59148 Flines lez raches L'établissement complémentaire devient établissement principal - Fermeture de l'établissement situé 69 rue Pasteur 59119 Waziers à compter du 17/07/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Fonds reçus en location-gérance de Mr HOUZET Paul, à compter du 01.01.1990, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite réconduction.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).