Entreprise : SCI FERYMA - SIREN 353 756 620
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2023)
Dénomination
SCI FERYMA
SIREN (siège)
353 756 620
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1990
Date de fin de la personne morale
25/02/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
RUE LOUIS MARIE 27930 CIERREY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUREY JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Saint-Sébastien-de-Morsent
Nom, Prénom(s)
FAGNOU EVELYNE
Nom d'usage
ROCHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Cierrey
Nom, Prénom(s)
ROCHE YVON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Cierrey
Nom, Prénom(s)
ROCHE STEPHANIE , YVETTE , ALICE
Nom d'usage
PASQUALI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Cierrey
Nom, Prénom(s)
ROCHE ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Cierrey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
35375662000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
location de biens immobiliers
Adresse
RUE Rue Louis Marie
27930 , Cierrey - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9367
Date d'ajout
07/09/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Dissolution à compter du 23/06/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/06/2023, siège de la liquidation : 11 Rue Delattre de Tassigny 27930 Cierrey
Numéro d'observation
7351
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 23/06/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/02/1990
Description
Historique des observations depuis le 26/02/1990 : JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).