Entreprise : SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMPORTE PIECE ARTISANAL - SIREN 353 755 580
Identité
(Entreprise radiée le 09/07/2020)
Dénomination
SOCIETE INDUSTRIELLE D'EMPORTE PIECE ARTISANAL
Sigle
SIEPA
SIREN (siège)
353 755 580
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1990
Date de fin de la personne morale
05/03/2089
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA BEURRIERE 49240 AVRILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARRIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBIN BRUNO
Nom d'usage
ROBIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Avrillé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/02/1990
Siret
35375558000019
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION DE PIECES MECANIQUES POUR L'INDUSTRIE
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
CHE DE LA BEURRIERE
49240 , AVRILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARRIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9482
Date d'ajout
09/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9082
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/03/2019 Liquidateur : ROBIN Bruno Le siège de la liquidation est fixé à : ZI Carrières de la Beurrière 49240 Avrillé Journal d'annonces légales : LE HAUT ANJOU en date du 03/05/2019 Mise en sommeil de la société à compter du 31/03/2019
Numéro d'observation
1351
Date d'ajout
24/01/2006
Description
Transformation de la société SA EN SARL. NOMINATION DE MONSIEUR BRUNO ROBIN EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT ET DEMISSIONNAIRE DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT. DEMISSION DES ADMINISTRATEURS MELLE ROBIN ANGELINA ET MME BEAUMONT GRAZIELLA. DEMISSION DE GESCO COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET PARTENA COMMISSAIRE AUX COMPTE SUPPLEANT Date d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
8273
Date d'ajout
25/11/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DESIGNATION DE MR ROBIN BRUNO EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION DIRECTEUR GENERAL - FIN DES FONCTIONS DE MME GRAZIELLA ROBIN EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 30.09.03 CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ANCIEN : MR PHILIPPE BRIDOUX NOUVEAU : SOCIETE GESCO - CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : ANCIEN : SOCIETE A C A - NOUVEAU : SOCIETE PARTENA Date d'effet : 30/09/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).