Entreprise : SCI CARROZ MONT BLANC - SIREN 353 746 993
Identité
Dénomination
SCI CARROZ MONT BLANC
SIREN (siège)
353 746 993
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1990
Début d’activité
06/02/2012
Date de fin de la personne morale
11/03/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACHAT ET LOCATION DE TOUS IMMEUBLES
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
390 RUE DES PEUPLIERS 74460 MARNAZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOTEC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COFFY BRIGITTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Peillonnex
Nom, Prénom(s)
RAULET FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Thyez
Dénomination
SA IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE
Qualité
Autre
Commune de résidence
La Tronche
Dénomination
IN EXTENSO MONT-BLANC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cluses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/02/2012
Siret
35374699300024
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
390 RUE DES PEUPLIERS
74460 , MARNAZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOTEC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
35374699300016
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 RUE DU MARECHAL LECLERC
74300 , CLUSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE PANORAMIQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/003407
Date d'ajout
17/09/2006
Description
Changement de gérant MRFORSTMANN LAURENT CO-GERANT EST PARTANT. MR PEILLON NICOLAS NOUVEAU MEMBRE EST NOMME CO-GERANT SELON DECISION AG EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2006 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2006 date d'effet : 04/09/2003
Numéro d'observation
F03/003739
Date d'ajout
19/11/2003
Description
Changement de gérant MR GRAZIANO ERIC GERANT EST PARTANT. MR MORATILLE BERNARD NOUVEAU MEMBRE EST NOMME CO GERANT MR FORSTMANN LAURENT NOUVEAU MEMBRE EST NOMME CO GERANT FORME JURIDIQUE SCI ACTIVITES GESTION DE BIENS IMMOBILIERS date d'effet : 27/10/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).