Entreprise : SA JEAN-YVES ANTHOINE - SIREN 353 725 880
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2019)
Dénomination
SA JEAN-YVES ANTHOINE
SIREN (siège)
353 725 880
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1990
Date de fin de la personne morale
11/03/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1463 RTE DE SALLANCHES 74700 DOMANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KASSA CAROLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Bassens
Dénomination
GIRARD
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Passy
Dénomination
CABINET LADOUCE & PERRIER-GUSTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/1990
Siret
35372588000010
Nom commercial
JEAN-YVES ANTHOINE
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT MANUTENTION VRD MACONNERIE LOCATION DE MATERIEL TRANSPORT DE MARCHANDISES
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
1463 RTE 1463 Route DE SALLANCHES - DOMANCY
74700 , Sallanches - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000700
Date d'ajout
22/11/2007
Description
Modification autre MME CHATRIAN-ANTHOINE MARIE THERESE NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE DIRECTRICE GENERALE. DECISION AG EN DATE DU 16 OCTOBRE 2007. JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2007 date d'effet : 01/04/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS DE NETTOYAGE INDUSTRIEL PRECEDEMMENT RECU EN LOCATION GERANCE DE MR ANTHOINE JEAN YVES EXPLOITE DU 10.01.1990 AU 31.05.1992 DATE DE FIN DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).