Entreprise : SCI C G P - SIREN 353 707 847
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2019)
Dénomination
SCI C G P
SIREN (siège)
353 707 847
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1990
Fermeture de l'établissement - 35370784700011
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2016
Fermeture de l'établissement - 35370784700029
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2018
Date de fin de la personne morale
06/03/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
138 CHE DE DEVEZES 64121 SERRES-CASTET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURGUES FRANCIS , LOUIS , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Serres-Castet
Nom, Prénom(s)
POUDES PATRICK , SIMON , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Bordes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
35370784700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
35 RUE DE BIELLE
64121 , SERRES-CASTET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2016
Siret
35370784700029
Enseigne
CGP
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
138 CHE DE DEVEZES
64121 , SERRES-CASTET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3095
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Radiation du RCS le 11/04/2019 avec effet au 28/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10589
Date d'ajout
31/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2018 Liquidateur : M. Francis Louis André GOURGUES Le siège de la liquidation est fixé à : 138 chemin de Devèzes 64121 Serres-Castet Journal d'annonces légales : Petites Affiches Béarnaises du 25/12/2018 au 26/12/2018 Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 000.00 FRF nouveau montant : 457.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).