Entreprise : SOCIETE GENERALE DE COMMUNICATION - SIREN 353 694 706
Identité
Dénomination
SOCIETE GENERALE DE COMMUNICATION
Sigle
SGCOM
SIREN (siège)
353 694 706
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1990
Date de fin de la personne morale
05/03/2040
Date de clôture
31/10
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE SOMMIERES 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1990
Siret
35369470600014
Nom commercial
S G COM
Code APE
322B
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHATS VENTES INSTALLATIONS ENTRETIENS DE TOUS MATERIELS TELEPHONIQUES ET TOUS MATERIELS A BASE DE COURANT FAIBLE
Adresse
1 RTE RTE DE SOMMIERES
34270 , ST MATHIEU DE TREVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2939
Date d'ajout
18/03/1996
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 15 MARS 1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS RESULTANT DU PLAN DE CESSION. A COMPTER DU 15 MARS 1996.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
848
Date d'ajout
18/01/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/01/96, LE TRIBUNAL A DESIGNE MR MICHEL FROMONT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 17/01/96
Numéro d'observation
4516
Date d'ajout
12/05/1993
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11 MAI 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ORDONNE LA CESSION DES ENTREPRISES : TELEPHONIE HERAULTAISE SARL ET STE GENERALE DE COMMUNICATION SARL - A FIXE LA DUREE DU PLAN A 6 MOIS, - A NOMME ME LUC MARION COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, - A MAINTENU ME OLIVIER FABRE ADMINISTRATEUR ET ME LUC MARION REPRESENTANT DES CREANCIERS. A COMPTER DU 11 MAI 1993.
Numéro d'observation
388
Date d'ajout
13/01/1993
Description
Mention d'office EN DATE DU 12 JANVIER 1993, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE SOCIETE GENERALE DE COMMUNICATION SARL POUR UNE DUREE DE 4 MOIS ; DESIGNANT MAITRE OLIVIER FABRE DOMICILIE 705, RUE DE SAINT HILAIRE A MONTPELLIER 34000 - EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. A COMPTER DU 12 JANVIER 1993.
Numéro d'observation
10721
Date d'ajout
23/11/1992
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE SOCIETE GENERALE DE COMMUNICATION SARL A NOMME MR CHRISTIAN ROUQUETTE COMME JUGE COMMISSAIRE ET ME LUC MARION DEMEURANT A MONTPELLIER COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A FIXE AU 15 OCTOBRE 1992 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 20 NOVEMBRE 1992.
Numéro d'observation
10289
Date d'ajout
09/11/1992
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR SOCIETE GENERALE DE COMMUNICATION EN DATE DU : 9 NOVEMBRE 1992 A COMPTER DU 09/11/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).