Entreprise : SOCIETE FINANCIERE ROUGNY - SIREN 353 693 757
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE ROUGNY
Sigle
SFR
SIREN (siège)
353 693 757
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
12/03/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toute prise de participation, toute prestation de gestion, toute prestation de services extérieure. Formation professionnelle sous toutes ses formes.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
RUE BELLE AUREILLE 05000 GAP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC MICROPOLIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALDERON EDOUARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Neffes
Nom, Prénom(s)
MARTINI JOAN
Nom d'usage
ROUGNY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
ROUGNY ALBERT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
ROUGNY VALERIE
Nom d'usage
CALDERON
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Neffes
Dénomination
MB ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35369375700026
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toute prise de participation, toute prestation de gestion, toute prestation de services extérieure. Formation professionnelle sous toutes ses formes.
Adresse
RUE BELLE AUREILLE
05000 , GAP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC MICROPOLIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/1990
Siret
35369375700018
Code APE
741J
Adresse
48 BD GEORGES POMPIDOU
05000 , GAP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE CONCORDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3010
Date d'ajout
12/11/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/11/2009 : Partant : ROUGNY Pierre-Louis, Président Nouveau : CALDERON Edouard, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
967
Date d'ajout
06/04/2009
Description
Changement de dénomination à compter du 16/12/2008 Ancienne : S.F.R. Nouvelle : SOCIETE FINANCIERE ROUGNY Transformation de la société à compter du 16/12/2008 Ancienne forme : Société anonyme à conseil d'administration (SACA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/12/2008 : Changement de qualité : ROUGNY Pierre-Louis, Directeur général délégué et administrateur devient Président Changement de qualité : ROUGNY Albert, Président directeur général devient Membre et président du conseil de surveillance Changement de qualité : ROUGNY Joan, Directeur général délégué et administrateur devient Membre du Conseil de Surveillance Changement de qualité : ROUGNY Valérie, Administrateur devient Membre du Conseil de Surveillance
Numéro d'observation
3623
Date d'ajout
22/12/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2008 : Partant : SA SA AURALP, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BARBIER Jean-Christophe, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SACA AUDIT FISCALITE ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL MB ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
2266
Date d'ajout
18/07/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 06/06/2006 : Changement de qualité : Rougny Albert, président du conseil d'administration devient président directeur général Changement de qualité : Rougny Joan, directeur général devient directeur général délégué et administrateur Changement de qualité : Rougny Pierre-Louis, directeur général adjoint et administrateur devient directeur général délégué et administrateur Modifié : Rougny Valérie, administrateur Transfert du siège social à compter du 06/06/2006 : Ancienne adresse : 48 bd. Georges-Pompidou - i 05000 gap Nouvelle adresse : ZAC Micropolis - Quartier Belle Aureille 05000 gap
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).