Entreprise : CUMA DU CAUSSE - SIREN 353 679 970
Identité
Dénomination
CUMA DU CAUSSE
SIREN (siège)
353 679 970
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
11/03/2022
Date de fin de la personne morale
30/10/2077
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
80000 EUR
Adresse du siège
12 CHE DU SOUGAYO 48230 CHANAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARADAN JULIEN , OLIVIER , JACQUES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Gorges du Tarn Causses
Nom, Prénom(s)
CRESPIN JULIEN , MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
LAFOURCADE NOEL , HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Chanac
Nom, Prénom(s)
CAZOTTES THIERRY , JEAN-MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Chanac
Nom, Prénom(s)
BARBUT ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
HILDA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
GAEC DU LIEURAN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
GAEC " LES FONTS "
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
DE CHAMPERBOUX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Gorges du Tarn Causses
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN CHANAC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN "DES ARTS"
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
GAEC PELAT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
GAEC LES RIVIERES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Dénomination
GAEC DE LA CIME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Esclanèdes
Dénomination
GAEC DE CLAPOUZE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Esclanèdes
Dénomination
GAEC CAZOTTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chanac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/03/2022
Siret
35367997000049
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
12 CHE DU SOUGAYO
48230 , CHANAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
20/03/1978
Siret
35367997000031
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
CHAMPERBOUX
48210 , GORGES DU TARN CAUSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/1978
Siret
35367997000023
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
MAIRIE DE CHANAC
48230 , CHANAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1211
Date d'ajout
03/10/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/01/2016 : Partant : PARADAN Jacques, Didier, Administrateur Nouveau : PARADAN Julien Olivier Jacques, Administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
472
Date d'ajout
08/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/11/2012 : Nouveau : CAZOTTES Thierry, Jean-Michel, Vice-président Nouveau : LAFOURCADE Noël, Hervé, Secrétaire Nouveau : BARBUT Eric, Marie, Etienne, Administrateur Nouveau : BESSIERE Michel, Claude, Administrateur Nouveau : MEZY Claude, Philippe, Administrateur Nouveau : PRADEILLES Jean-Baptiste, Marie, Administrateur Nouveau : PARADAN Jacques, Didier, Administrateur Nouveau : PALMIER Yannick, Henri, Roland, Administrateur Nouveau : NOGARET Georges, Hippolyte, Firmin, Administrateur Changement de qualité : PELAT Jean Marc, Vice-président devient Administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MINIMUM : 6 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).