Entreprise : SCI AU-RE - SIREN 353 678 451
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2021)
Dénomination
SCI AU-RE
SIREN (siège)
353 678 451
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1990
Fermeture de l'établissement - 35367845100017
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2021
Date de fin de la personne morale
19/02/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
CHE DES MARRONNIERS 30340 SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLAZAS AURELIE , AUDE
Nom d'usage
VALENTINI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Valgalgues
Nom, Prénom(s)
PLAZAS CHRISTIAN , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Salindres
Nom, Prénom(s)
PLAZAS RENAN , MICHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Salindres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/02/1990
Siret
35367845100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation la location de tous terrains, immeubles en France et à l'étranger. Notamment l'acquisition d'une parcelle de terrain à bâtir sise à St-Martin-de-Valgalgues (30) ZI.
Adresse
CHE Chemin DES MARRONNIERS - Saint JULIEN LES ROSIERS
30340 , Salindres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/002404
Date d'ajout
10/10/2008
Description
Changement d'associé(s) Modification relative aux associés à compter du 22/03/2007 : Nouveau : VALENTINI Aurélie Aude, Associé Société Civile Nouveau : PLAZAS Renan Michaël, Associé Société Civile Changement de qualité : PLAZAS Christian Bernard, Gérant(e) devient Gérant associé expédition d'acte notarié du 31.10.2007. date d'effet : 22/03/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).