Entreprise : 0TTON-SANCHEZ - SIREN 353 678 006
Identité
Dénomination
0TTON-SANCHEZ
SIREN (siège)
353 678 006
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1990
Début d’activité
01/08/1989
Date de fin de la personne morale
18/02/2089
Forme juridique
SCP d'architectes
Activité principale
Profession d'architecte, exerce en commun de la profession d'architecte et le cas échéant des autres professions réputées en son sein.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
518.5 EUR
Adresse du siège
15 AV DU MARECHAL FOCH 59130 LAMBERSART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OTTON JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Lège-Cap-Ferret
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
35367800600035
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession d'architecte, exerce en commun de la profession d'architecte et le cas échéant des autres professions réputées en son sein.
Adresse
15 AV DU MARECHAL FOCH
59130 , LAMBERSART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
35367800600019
Code APE
742A
Adresse
186 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
35367800600027
Code APE
742A
Adresse
135 AV BECQUART
59130 , LAMBERSART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/09/2023
Description
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 08/09/2023 a prononcé la liquidation judiciaire. Fixe provisoirement au 15/06/2023 la date de cessation des paiements. Désigne Madame Aurélie Veron en qualité de Juge-commissaire titulaire et Monsieur Damien Cuvillier en qualité de Juge-commissaire suppléant. Désigne la Selarl Miquel Aras & Associés, prise en la personne de Maître Michaël, ayant étude 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).