Entreprise : SCM CABINET OPHTALMOLOGIE LES LORGNETTES - SIREN 353 658 750
Identité
(Entreprise radiée le 21/07/2022)
Dénomination
SCM CABINET OPHTALMOLOGIE LES LORGNETTES
SIREN (siège)
353 658 750
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1990
Date de fin de la personne morale
11/03/2040
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
44210.21 EUR
Adresse du siège
155 PL DE VERDUN 84200 CARPENTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIEU CATHERINE
Nom d'usage
LEONETTI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Mazan
Nom, Prénom(s)
TREVE MIREILLE
Nom d'usage
VRAY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Jonquières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
35365875000024
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet D ophtalmologie chirurgie
Adresse
155 PL 155 place de Verdun
84200 , Carpentras - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19487
Date d'ajout
21/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Dissolution à compter du 15/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/03/2021, liquidateur : LEONETTI né(e) MATHIEU Catherine, siège de la liquidation : 155 Place de Verdun 84200 Carpentras, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence en date du 22/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
167
Date d'ajout
11/01/2000
Description
Ancien siège : 78, Avenue Pierre Semard (84200) Carpentras nouveau : 155 place de Verdun (84200) Carpentras à compter du 01 janvier 1990 nouveau Co-Gerante : Treve-Vray Mireille à compter du 02 juillet 1997 ancien capital : 260 000 F nouveau : 290 000 F à compter du 07 septembre 1999 journal : Le comtadin du 08 octobre 1999 et du 10 décembre 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 290 000.00 FRF nouveau montant : 44 210.21 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).