Entreprise : SCI ISA - SIREN 353 649 494
Identité
Dénomination
SCI ISA
SIREN (siège)
353 649 494
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1998
Début d’activité
30/09/1998
Date de fin de la personne morale
08/12/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
GESTION, LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, TOUTES OPERATIONS IMMOBILIERES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
287 CHE VIEUX 30250 AUBAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEHAUX JEAN-FRANCOIS , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Audenge
Nom, Prénom(s)
MEHAUX JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Aubais
Nom, Prénom(s)
MEHAUX LUDOVIC , JEAN , LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Mandres-les-Roses
Nom, Prénom(s)
MEHAUX LAURENT , ANDRE , ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Aubais
Nom, Prénom(s)
TERRIER FRANCINE , MIREILLE , MONIQUE
Nom d'usage
MEHAUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Aubais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1998
Siret
35364949400021
Nom commercial
SCI ISA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION, LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, TOUTES OPERATIONS IMMOBILIERES
Autres Activités
GESTION, LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, TOUTES OPERATIONS IMMOBILIERES
Adresse
287 CHE VIEUX
30250 , AUBAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/1990
Siret
35364949400013
Code APE
702C
Adresse
26 B AV DU GENERAL DE GAULLE
77270 , VILLEPARISIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/003005
Date d'ajout
08/02/2020
Description
Modification relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identite : TERRIER Francine Mireille Monique nom d'usage : MEHAUX Francine TERRIER Francine Mireille Monique nom d'usage : MEHAUX Francine devient Associé MEHAUX Jean-Claude nom d'usage : MEHAUX Jean-Claude devient Associé MEHAUX Jean-François Georges nom d'usage : MEHAUX Jean-François devient Associé MEHAUX Laurent André Eric nom d'usage : MEHAUX Laurent devient Associé MEHAUX Ludovic Jean Laurent nom d'usage : MEHAUX Ludovic devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003005
Date d'ajout
08/02/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame MEHAUX Francine Ancienne Adresse : 7 Place Gambetta 91800 BRUNOY Nouvelle Adresse : 287 Chemin Vieux 30250 AUBAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).