Entreprise : ETABLISSEMENTS LECLERC - SIREN 353 617 210
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS LECLERC
SIREN (siège)
353 617 210
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
11/03/2089
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
articles de capitonnage, de garnitures de cercueils, d'articles funéraires, de literie et de lingerie (fabrication et vente d') pompes funèbres
Code APE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU CLOS MICHEL 35590 SAINT-GILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ARCOM
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dinan
Dénomination
SELARL MOUSSARD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lanvallay
Dénomination
SOFIMA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35361721000029
Code APE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
articles de capitonnage, de garnitures de cercueils, d'articles funéraires, de literie et de lingerie (fabrication et vente d') pompes funèbres
Adresse
3 RUE DU CLOS MICHEL
35590 , SAINT-GILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
35361721000037
Code APE
361K
Adresse
59 RUE ROBERT JOURDREN
29670 , TAULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35361721000011
Enseigne
LES CAPITONNAGES DE L OUEST
Code APE
361K
Adresse
43 RUE DE RENNES
35590 , SAINT-GILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16442
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 01/06/2023 nommant SELARL Lex Mj prise en la personne de Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19307
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 22/06/2021 Arrêtant le plan de cession totale dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS LECLERC au profit de la société COMFORT IN TEXTILES BV, SARL de droit belge, Heikenstraat 23, B-9250 WAASMUNSTER, Belgique, numéro d'immatriculation division DENDERMONDE 0534.524.933 avec faculté de substitution au profit de la société EURL MORIVITA, RCS DUNKERQUE 900 048 091, dont le siège social actuel se situe 3087 rue de la Gare, 59299 BOESCHEPE, et devant être transféré au RCS de RENNES, 3 rue du Clos Michel à SAINT GILLES (35590), date d'effet de la cession : 23 juin 2021à 0h01
Numéro d'observation
16214
Date d'ajout
26/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26 mai 2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2021J00045 désigne liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 26 juin 2021
Numéro d'observation
8174
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes, prononce en date du 10/03/2021, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J00045, date de cessation des paiements le 10/09/2019 désigne Administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec pour mission : d'assurer seul l'administration de l'entreprise, Mandataire judiciaire Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes, et ouvre une période d'observation expirant le 10/09/2021 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
38203
Date d'ajout
21/09/2017
Description
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 31/08/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/03/1990
Description
Historique des observations depuis le 12/03/1990 : - ANCIENNES FORMES JURIDIQUES : * DU 01.01.1990 AU 13.07.1993, SARL. * DU 13.07.1993 AU 06.01.2004, SA A CONSEIL D'ADMI NISTRATION. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.01.1990 AU 25.01.1994, ST GILLES 43 RUE DE RENNES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).