Entreprise : SCI GESTIPAR - SIREN 353 598 121
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2022)
Dénomination
SCI GESTIPAR
SIREN (siège)
353 598 121
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1990
Fermeture de l'établissement - 35359812100039
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/2022
Fermeture de l'établissement - 35359812100013
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2017
Fermeture de l'établissement - 35359812100021
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2021
Date de fin de la personne morale
18/02/2089
Forme juridique
Autre société civile
Associé unique
Oui
Capital social
77700 EUR
Adresse du siège
22 AV D ABONDANCE 74500 EVIAN-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOYREZ PAUL , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Évian-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2022
Siret
35359812100039
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés commerciales industrielles financières ou immobilières l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières et titres de toute nature et toute activité civile annexe.
Adresse
22 AV 22 Avenue d'Abondance
74500 , Évian-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/2017
Siret
35359812100021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
26 PL VICTOR HUGO
89100 , SENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1989
Siret
35359812100013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 AV DES ARTS
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1302
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains par suite du transfert du siège social précédemment situé 26 Place Victor Hugo 89100 SENS au 22 Avenue d'Abondance 74500 EVIAN-LES-BAINS à compter du 01/06/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 07/03/2022 sous le numéro A2022/001168)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69266
Date d'ajout
17/11/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de SENS Sous le numéro 2017D167
Numéro d'observation
25638
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège à compter du 30/10/2017 Ancien siége et établissement principal : 16 Avenue des Arts 94100 ST MAUR DES FOSSES (RCS CRETEIL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).