Entreprise : SARL AGEFIS - SIREN 353 501 281
Identité
(Entreprise radiée le 10/11/2017)
Dénomination
SARL AGEFIS
SIREN (siège)
353 501 281
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1990
Date de fin de la personne morale
14/02/2089
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8216 EUR
Adresse du siège
Z A LES ANDRES 69126 BRINDAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLLAND PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/09/1991
Siret
35350128100029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
Z A LES ANDRES
69126 , BRINDAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/049228
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 21/12/2016 - Siège de la liquidation : ZA les Andrés 69126 BRINDAS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Echos du 12/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/049228
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/12/2016
Numéro d'observation
F17/049229
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Radiation en date du 10/11/2017 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 14/04/2017).
Numéro d'observation
F01/026203
Date d'ajout
20/09/2001
Description
Apport-fusion de la société SCI FAR - Zone Industrielle Les Andrés 69126 BRINDAS - 378 131 262 RCS LYON au montant évalué à 24 634 Frs à compter du 3 Août 2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 6/12/91 : Transfert du siège social et Ets principal du 76 rue Pierre Delore 69008 à ZA Les Andrés 69126 BRINDAS à compter du 25/9/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).