Entreprise : FORMATION ET MULTIMEDIA INTERACTIFS SA - SIREN 353 499 908
Identité
Dénomination
FORMATION ET MULTIMEDIA INTERACTIFS SA
Sigle
FORMI
SIREN (siège)
353 499 908
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1990
Début d’activité
25/01/1990
Date de fin de la personne morale
22/02/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseil en informatique.
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
21 AV de Fondeyre 31200 Toulouse FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERSAUTER Séverine
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Le Mesnil-le-Roi
Nom, Prénom(s)
LEENHARDT Laurent
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ELMALEH Julien
Qualité
Administrateur, Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/1990
Siret
35349990800039
Enseigne
FORMI SA
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conseil en informatique.
Autres Activités
Conseil en informatique., Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler.
Adresse
21 AV de Fondeyre
31200 , Toulouse - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/01/1990
Siret
35349990800013
Code APE
722Z
Adresse
30 RUE DES BLANCHERS
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1992
Siret
35349990800021
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
3 RUE DES CHARRONS
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16423
Date d'ajout
15/09/2005
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR PIERRE HENRI VIVES 17 CHEMIN DE NICOL 31200 TOULOUSE (ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT) EN REMPLACEMENT DE MR PHILIPPE ESCOT DEMISSIONNAIRE. NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR XAVIER DENIS-FARGE 6 BIS RUE BERNARD MULE 31400 TOULOUSE EN REMPLACEMENT DE MR PIERRE HENRI VIVES - PV AGO DU 23.09.2004 - Date d'effet: 23/09/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).