Entreprise : SCI ALSOPA - SIREN 353 491 483
Identité
Dénomination
SCI ALSOPA
SIREN (siège)
353 491 483
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1990
Début d’activité
01/05/2015
Date de fin de la personne morale
15/02/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
8 RUE PASTEUR 62000 ARRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOCHU DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
ARRAS
Nom, Prénom(s)
BEGUIN MARIE-PAULE
Nom d'usage
BOCHU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Camblain l'Abbé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2015
Siret
35349148300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE PASTEUR
62000 , ARRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
676
Date d'ajout
17/01/2020
Description
Par Jugement en date du 26 Décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ALSOPA, achat, location, prise à bail avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ayant siège 8, rue Pasteur - 62000 ARRAS A nommé Maître Nicolas SOINNE, membre associé de la SELAS B. et N. SOINNE, 4, rue Roger Salengro 62000 ARRAS en qualité de Mandataire liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12600
Date d'ajout
19/10/2018
Description
Par Jugement en date du 10 Octobre 2018 le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ALSOPA, ayant siège 8 rue Pasteur - 62000 ARRAS. A nommé Maître Nicolas SOINNE, membre associé de la SELAS MJS PARTNERS, 4, rue Roger Salengro 62000 ARRAS en qualité de mandataire liquidateur.
Numéro d'observation
7333
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Par jugement en date du 13 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI ALSOPA ayant siège 8 rue Pasteur - 62000 ARRAS, A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 janvier 2018. A nommé en qualité de mandataire judiciaire Maître Nicolas SOINNE, membre associé de la SELAS B. et N. SOINNE, 4, rue Roger Salengro 62000 ARRAS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).