Entreprise : GAEC REY JF ET P - SIREN 353 459 746
Identité
Dénomination
GAEC REY JF ET P
SIREN (siège)
353 459 746
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
22/02/2089
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole : bovins viande
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
244720 EUR
Adresse du siège
48100 SAINT-LAURENT-DE-MURET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REY JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
MARVEJOLS
Nom, Prénom(s)
REY PIERRE , OLIVIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Muret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35345974600015
Nom commercial
GAEC SAINT LAURENT
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole : bovins viande
Autres Activités
Élevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
48100 , SAINT-LAURENT-DE-MURET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
236
Date d'ajout
22/02/2018
Description
Transformation de la société à compter du 15/02/2018 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Changement de dénomination à compter du 15/02/2018 Ancienne : Jean-François REY Nouvelle : REY JF ET P Augmentation de capital à compter du 15/02/2018 Ancien : 168 720 EUR Nouveau : 244 720 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/02/2018 : Nouveau : REY Pierre, Olivier, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
831
Date d'ajout
02/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/09/2007 : Partant : REY Lucette Marie-Therese, Gérante
Numéro d'observation
832
Date d'ajout
02/07/2012
Description
Modification de la durée de la personne morale à compter du 28/01/2011 ancienne : 48 ans à compter de l'immatriculation au RCS nouvelle : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS Transformation de la société à compter du 28/01/2011 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Changement de dénomination à compter du 28/01/2011 Ancienne : SOCIETE CIVILE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN SAINT LAURENT Nouvelle : Jean-François REY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 14/12/1989 sous le n° 48.89.119 APE 0142Z Elevage d'autres bovins et de buffles SIRET 353 459 746 00015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).