Entreprise : SARL PERRIN - SIREN 353 442 189
Identité
Dénomination
SARL PERRIN
SIREN (siège)
353 442 189
Date d'immatriculation au RNE
22/12/1989
Début d’activité
08/01/1990
Date de fin de la personne morale
21/12/2088
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Contrôle technique automobile
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD MORNE VERGAIN 97139 LES ABYMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABRAHAM ANNICK , JUSTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
ABRAHAM PHILIPP , JAMES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
LES ABYMES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/01/1990
Siret
35344218900026
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Activité principale
Contrôle technique automobile
Autres Activités
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Adresse
LD MORNE VERGAIN
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/1990
Siret
35344218900018
Code APE
501Z
Adresse
PERRIN
97111 , MORNE A L EAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/008648
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 30/06/2022 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître DUMOULIN Marie-Agnès 7 rue du Morne Ninine la Marina 97190 Le Gosier. Date de cessation des paiements : 04/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5547
Date d'ajout
16/11/2007
Description
Changement de gérantGérant partant : Abraham Philippe / nouveau gérant : Abraham AnnickDate d'effet : 06/03/2007
Numéro d'observation
594
Date d'ajout
10/03/1992
Description
Transfert du siège socialAncien siège Ldt Perrin morne à l'eau - modification de l'objet social : contrôle technique automobile à compter du 03/01/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).