Entreprise : FUNDAYS - SIREN 353 409 147
Identité
Dénomination
FUNDAYS
SIREN (siège)
353 409 147
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2001
Date de fin de la personne morale
07/03/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
381122.54 EUR
Adresse du siège
CHE DE L INDUSTRIE 06110 LE CANNET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI L'OLIVET LE BOCCAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID XAVIER , PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
KULA JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
VERDIER FRANCOISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
FIDEXCO FRANCE FIDUCIAIRE D'EXPERT COMPT ECONOM FINANCIERES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nice
Dénomination
CHACOK DEVELOPPEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Biot
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/01/1990
Siret
35340914700041
Enseigne
FUNDAYS
Code APE
182E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et vente en gros de prêt à porter
Adresse
CHE CHEMIN DE L'INDUSTRIE ZI DE L'OLIVET
06110 , Le Cannet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOCCACE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1990
Siret
35340914700025
Code APE
182E
Adresse
CHE DES CYSTES
06600 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EURO 92 SOPHIA ANTIPOLIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
35340914700033
Code APE
182E
Adresse
49 RUE EMILE HUGUES
06600 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27496
Date d'ajout
07/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 06/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Cardon Didier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16969
Date d'ajout
19/09/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 19/09/2016 nommant M. Massat Stéphane juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
15930
Date d'ajout
11/01/2010
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 11/01/2010 nommant M. Rigobert Romain juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1196
Date d'ajout
14/05/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CANNES En date du 13/05/2004 mettant fin à la mission du juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
1582
Date d'ajout
24/05/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes En date du 23/05/2002 Nommant Mme Armaroli Arlette juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
1512
Date d'ajout
17/05/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes prononce en date du 16/05/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002j00093 , date de cessation des paiements le 02/05/2002 , désigne juge commissaire M. Lemalle jean Claude , liquidateur Me cardon Didier 54 rue d'Antibes 06400 cannes , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 16/07/2002 .
Numéro d'observation
1430
Date d'ajout
02/05/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Cannes , en date du 02/05/2002
Numéro d'observation
7133
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
581
Date d'ajout
28/01/1999
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29 06 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).