Entreprise : COGEFFI CONSEILS - SIREN 353 401 946
Identité
Dénomination
COGEFFI CONSEILS
SIREN (siège)
353 401 946
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1990
Début d’activité
01/02/1990
Date de fin de la personne morale
20/02/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Expertise comptable, formation.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
8 RUE JACQUES-JEAN ESQUIE 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STEPHAN ALEXANDRE , PIERRE , DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1990
Siret
35340194600036
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Expertise comptable, formation.
Adresse
8 RUE JACQUES-JEAN ESQUIE
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1990
Siret
35340194600010
Code APE
741C
Adresse
2 RUE PASTEUR
31250 , REVEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1992
Siret
35340194600028
Code APE
741C
Adresse
34 RUE DES FONTANELLES
31320 , CASTANET-TOLOSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
35340194600044
Code APE
741C
Adresse
2 RUE DU STADE
31320 , CASTANET-TOLOSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F11/019558
Date d'ajout
27/07/2011
Description
Par acte unanime des actionnaires du 28.06.2011, suite à la transformation de la SARL en SAS, il a été nommé en qualité de Président Mr STEPHAN Daniel (ancien gérant) et Directeur Général Mr STEPHAN Alexandre. Suite à donation d'actions, Mr STEPHAN Alexandre est devenu Président (anciennement Directeur Général) en remplacement de Mr STEPAN Daniel démissionnaire à compter du 28.06.2011.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).