Entreprise : CHAPPE SA - SIREN 353 373 814
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2022)
Dénomination
CHAPPE SA
SIREN (siège)
353 373 814
Date d'immatriculation au RNE
14/02/1990
Fermeture de l'établissement - 35337381400014
- Date d'effet de la fermeture : 06/12/2022
Fermeture de l'établissement - 35337381400022
- Date d'effet de la fermeture : 06/12/2022
Fermeture de l'établissement - 35337381400030
- Date d'effet de la fermeture : 06/12/2022
Fermeture de l'établissement - 35337381400048
- Date d'effet de la fermeture : 06/12/2022
Fermeture de l'établissement - 35337381400055
- Date d'effet de la fermeture : 06/12/2022
Date de fin de la personne morale
13/02/2089
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
620000 EUR
Adresse du siège
ZI DE SEDOUR 15400 RIOM-ES-MONTAGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAIMES MARIE , CHRISTIANE , ANNIE , UBERTINE
Nom d'usage
CHAPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Riom-ès-Montagnes
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN , PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
CHAPPE PIERRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Issoire
Dénomination
CABINET CLERMONT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aurillac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35337381400014
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
vente et réparation de matériel agricole, industriel,de véhicules agricoles tout terrain, quads,pièces détachées et accessoires.
Adresse
ZI DE SEDOUR
15400 , RIOM-ES-MONTAGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Du Sédour
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1992
Siret
35337381400022
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
vente machines agricoles et quincaillerie
Adresse
15230 , PIERREFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
35337381400030
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
matériels agricoles et indus triels, véhicules automobiles, matériels de moto culture de plaisance, irrigation, génie civil et autres... Négoce, fabrication, réparation;
Adresse
RUE HENRI RASSEMUSSE
15100 , SAINT-FLOUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE MONTPLAIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
35337381400048
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
negoce,réparation de matériels et accessoires agricoles et industriels.
Adresse
LES QUATRES ROUTES
15210 , YDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
35337381400055
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce fabrication réparation de matériels agricoles et industriels, véhicules automobiles, irrigation, génie civil, constructeur
Adresse
RTE DE SAINT GERMAIN
63500 , ISSOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4153
Date d'ajout
04/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de commerce d'Aurillac en date du 20/02/2024 prononçant à nouveau la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19530
Date d'ajout
17/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 14/11/2023 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles, , Liquidateur judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 rue Émile Duclaux 15000 Aurillac
Numéro d'observation
F23/003799
Date d'ajout
14/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 14/11/2023 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles, , Liquidateur judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 rue Émile Duclaux 15000 Aurillac
Numéro d'observation
24352
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 06/12/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F22/004438
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 06/12/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/000331
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 04/02/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F19/002772
Date d'ajout
05/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 03/12/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire et l'arrêt du plan de cession partiel.
Numéro d'observation
16110
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Suivant jugement en date du 03/12/2019, le Tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire et arrêté le plan de cession partiel Liquidateur : Maître Jean-François PETAVY - 6 rue Emile Duclaux - 15000 Aurillac
Numéro d'observation
F19/002376
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 15/10/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 05/05/2020.
Numéro d'observation
13964
Date d'ajout
15/10/2019
Description
Suivant jugement en date du 15/10/2019, le Tribunal de Commerce d'Aurillac a renouvelé la période d'observation jusqu'au 05/05/2020
Numéro d'observation
9956
Date d'ajout
16/07/2019
Description
Suivant jugement en date du 09/07/2019, le Tribunal de Commerce d'Aurillac a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire Mandataire judiciaire : Maître Jean-François PETAVY - 6 rue Emile Duclaux 15000 AURILLAC Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP représentée par Maître WAUTOT Grégory - 9 place de jaude 63000 CLERMONT FERRAND avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de mettre en oeuvre une procédure de cession de l'entreprise
Numéro d'observation
F19/001646
Date d'ajout
10/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 09/07/2019 de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DEBLADIS Daniel, Mandataire judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 rue Émile Duclaux 15000 Aurillac, Administrateur judiciaire : Selarl AJ UP représentée par Maître WAUTOT Grégory 9 place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand mission : assister l'entreprise pour tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
5011
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Suivant jugement en date du 16/04/2019, le Tribunal de Commerce d'Aurillac a renouvelé la période d'observation de la sauvegarde jusqu'au 05/10/2019
Numéro d'observation
F19/000961
Date d'ajout
17/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 16/04/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 05/10/2019.
Numéro d'observation
11457
Date d'ajout
09/10/2018
Description
Suivant jugement en date du 05/10/2018, Le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde autorisée jusqu'au 05/04/2018 Mandataire judiciaire : Maître Jean-François PETAVY - 6 rue Emile Duclaux 15000 Aurillac Administrateur judiciaire : Selarl AJUP représentée par Maître WAUTOT Grégory - 9 place de jaude 63000 Clermont Ferrand
Numéro d'observation
F18/002584
Date d'ajout
05/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 05/10/2018 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur DEBLADIS Daniel, , Mandataire Judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 rue Émile Duclaux 15000 Aurillac, Administrateur judiciaire : Selarl AJUP représentée par Maître WAUTOT Grégory 9 place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/02/1990
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA DEPECHE D'AUVERGNE. -------------- SA TRANSFORMEE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A EFFET DU 6.2.2004. ANCIENNE DENOMINATION : CHAPPE SA. -------------- A/C DU 1.1.2005,TRANSMISSION A LA SOCIETE DU PATRI MOINE DE LA SARL CHAPPE 4 DANS LE CADRE DE L'ART. 1844-5 DU CODE CIVIL. ---------------
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).