Entreprise : PARINVEST - SIREN 353 366 354
Identité
(Entreprise radiée le 21/11/2018)
Dénomination
PARINVEST
SIREN (siège)
353 366 354
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1999
Date de fin de la personne morale
19/10/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
52788 EUR
Adresse du siège
111 RUE BERTHE MORISOT 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOCH BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/1989
Siret
35336635400010
Code APE
703A
Adresse
AV DE LA MARNE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
276-6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/1999
Siret
35336635400028
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
43 RUE PATOU
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/2017
Siret
35336635400036
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, conception, programmation, création, réalisation, coordination de toutes opérations concernant la construction.
Adresse
111 RUE 111 rue Berthe Morisot
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
21/11/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Décision de l'associé unique en date du 02-08-2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société MASSENA, SAS, 78 avenue Poincaré 75116 Paris (Rcs Paris 343 251 112), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans L'Observateur de l'Avesnois du 24-08-2018
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
01/09/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-06-2017
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/10/1999
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 30-08-1999.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/10/1999
Description
Historique : Cette société a transféré son siège social et son établissement principalde MARCQ EN BAROEUL 276/6 Avenue de la Marne RCS ROUBAIX-TOURCOING 1990B117 à compter du 30/08/1999 Acte constitutif : dépôt au greffe de ROUBAIX- TOURCOING le 31/10/1990 publié dans l'Indicateur des Flandres du 19/01/1990 Transfert : dépôt au greffe de LILLE le 19/10/1999 publié dans l'observateur du 08/10/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).