Entreprise : SCP SIMON ET AUTRES - SIREN 353 347 743
Identité
Dénomination
SCP SIMON ET AUTRES
SIREN (siège)
353 347 743
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
08/04/2040
Forme juridique
SCP de dentistes
Activité principale
Chirurgien dentiste
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Capital social
129276.77 EUR
Adresse du siège
BD DE LA VIEUX VILLE 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LE SURCOUF
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNISSENT NATHALIE , JEANNE , ODILE
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Saint-Cast-le-Guildo
Nom, Prénom(s)
SIMON CYRIL , DANIEL , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Saint-Cast-le-Guildo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35334774300018
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Chirurgien dentiste
Adresse
BD DE LA VIEUX VILLE
22380 , SAINT-CAST-LE-GUILDO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LE SURCOUF
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1303
Date d'ajout
10/11/1993
Description
Ancienne dénomination sociale : Société civile professionnelle Durand et autres - nouvelle dénomination sociale : société civile professionnelle de chirurgiens dentistes Simon et autres ¬ compter du 1er octobre 1993 - cession de la totalité des parts de la Scp Durand et autres par M. Et mme Durand au profit de M. Et mme Simon - démission de M. Eric Durand et de MME le Barbenchon épousé Durand cogérants nomination de deux nouveaux co gérants : M. Simon Cyril, né le 14.03.1967 ¬ rennes 35 - et mme bonnissent Nathalie épouse Simon née le 23.04.1964 ¬ rennes 35 - de nationalité française - demeurant 12, rue Saint-Goueno ¬ Saint-Brieuc 22 - ¬ compter du 01.10.1993 - Pv age 30.09.1993 - cession de parts par M.Mme Durand au profit de M.Et mme Simon - D.A.Le 09.11.1993 Nèa 593 - démission de M. Et mme Durand co gérants ¬ compter du 30.09.1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).