Entreprise : HOLDING SOFIDIS - SIREN 353 331 895
Identité
Dénomination
HOLDING SOFIDIS
SIREN (siège)
353 331 895
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1990
Date de fin de la personne morale
01/02/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
979484.94 EUR
Adresse du siège
21 RUE SOLEAU 06300 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAISSARD GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
VANDEIMS
Nom, Prénom(s)
LANGLAIS ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BOSIO GERARD-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
LAISSARD ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Roquefort-les-Pins
Nom, Prénom(s)
NIJDAM HENRI JACQUES FREDERIC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35333189500014
Code APE
516K
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Achat vente de tous produits de fournitures industrielles outils matériels et accessoires en rapport avec l'artisanat et l'industrie principalement celle du bâtiment achat prise de participation dans toute société dont les activités sont en relation avec celle-ci
Adresse
21 RUE 21 Rue SOLEAU
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54097
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/12/1994
Description
Jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 14/11/1994 ordonné la poursuite de l'activité des sociétés appartenant au groupe Sofidis jusqu'au 02/11/1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/10/1994
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 26/09/1994 prononcé la liquidation judiciaire de : sa Sofidis 888 ave de Lattre de tassigny 83600 Fréjus - sa magnan 140 Bld jardiniers St Isidore 06000 Nice - holding Sofidis 21 rue Soleau 06000 Nice - Sarl art production 610 Rte de Toulon la Seyne S/mer 83500 - Sarl Mouxe 120 rue de la Parette - Marseille à compter du 26/09/1994 maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 10/06/1993 confirmé Mr Lempereur en qualité de juge commissaire - désigne me Ferrari en qualité de liquidateur et met fin à la mission de l'Administrateur- Prononce la liquidation judiciaire.Liquidateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/08/1993
Description
Extension de la procédure de Redressement judiciaire du régime général conforme aux dispositions du titre i de la loi du 25 1 85 ouverte à l'égard de la Ste sa Sofidis 888 ave de Tassigny 83600 Fréjus à l'encontre de sa magnan 140 Bld des jardiniers qu St Isidore 06200 Nice Rcs b 965802838 65b283-- la sa holding Sofidis 21 rue Soleau 06300 Nice Rcs b 353331895 90b165-la Sarl art production 610 Rte de Toulon qu Bregaillon 83500 la Seyne sur Mer Rcs b 669501686 66b168-la Sarl Mouxe 120 rue de la Parette 13012 Marseille Rcs b054800420 54b42 - nomme nomme-me Lempereur juge-commissaire-me Ferrari représentant des Creanciers-me Douhaire administrateur fixe Provisoirementla date de cessation des paiements au 21.6.93 et fixe à six mois la durée de la période d'observation à compter du 21.6.93 Jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 26/07/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/04/1993
Description
Non dissolution bien que l'actif net soit inférieur à la moitie du capital par assemblée du 30 Octobre 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).