Entreprise : SCI DES ORANGERS FLEURIS - SIREN 353 326 267
Identité
Dénomination
SCI DES ORANGERS FLEURIS
Sigle
SCIOF
SIREN (siège)
353 326 267
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1990
Début d’activité
02/11/1968
Date de fin de la personne morale
28/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Louer un terrain à la Valette posséder des parts dans une multi propriété à Tignes 73
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
36587.76 EUR
Adresse du siège
552 AV DE LA REPUBLIQUE 83000 TOULON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ME JOUVENT MICHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUVENT MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
JOUVENT ANNE-LAURE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
JOUVENT ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Meximieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1968
Siret
35332626700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Louer un terrain à la Valette posséder des parts dans une multi propriété à Tignes 73
Autres Activités
Louer un terrain à la Valette posséder des parts dans une multi propriété à Tignes 73
Adresse
552 AV DE LA REPUBLIQUE
83000 , TOULON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ME JOUVENT MICHEL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1968
Siret
35332626700021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 B AV DE LA REPUBLIQUE
92340 , BOURG-LA-REINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M MICHEL JOUVENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71491
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon par suite du transfert du siege social 7BIS Avenue DE LA REPUBLIQUE 92340 BOURG-LA-REINE au 552 Avenue de la République 83000 TOULON à compter du 18/11/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon le 29/11/2019 sous le numéro A2019/011103)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
44878
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
52570
Date d'ajout
11/05/2000
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).