Entreprise : CARAIBES INVESTISSEMENTS - SIREN 353 318 488
Identité
Dénomination
CARAIBES INVESTISSEMENTS
Sigle
CI
SIREN (siège)
353 318 488
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
22/01/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Industrie hôtelière
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
4573470.52 EUR
Adresse du siège
HOTEL LA BATELIERE 97233 SCHOELCHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHERY JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
MONPLAISIR RALPH , DONALD , YVES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Case Pilote
Nom, Prénom(s)
MONPLAISIR DONALD , ADRIEN , DESMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Schoelcher
Nom, Prénom(s)
Monplaisir YAN , ANSELME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Fort de France
Nom, Prénom(s)
MONPLAISIR OLIN , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Fort de France
Dénomination
ACCENTYS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort de France
Dénomination
M G HOLDING
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fort de France
Dénomination
SOFINPAR
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
FINANCIERE DE GESTION EN PATRIMOINE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fort de France
Dénomination
AJASSOCIES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35331848800015
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Industrie hôtelière
Adresse
HOTEL LA BATELIERE
97233 , SCHOELCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
07/08/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 06/08/2024, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELARL AJILINK VALLERAY ANDRE - Maître Leïla VALLERAY ANDRÉ 100 Rue Victor Hugo 97250 Saint-Pierre,, avec pour mission : de gérer, en qualité de Mandataire Judiciaire : la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Arums - Anse Mitan - 97229 Les Trois-Îlets,, date de cessation des paiements le 01/11/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65
Date d'ajout
04/01/2023
Description
Par jugement en date du 03/01/2023, le Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE a constaté l'exécution du plan de continuation et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan SELARL AJ ASSOCIES en la personne d Alain Miroite.
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 23/02/2021 modifiant le plan de redressement.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).