Entreprise : SCI LES OSIERS - SIREN 353 286 990
Identité
(Entreprise radiée le 10/12/2021)
Dénomination
SCI LES OSIERS
SIREN (siège)
353 286 990
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1990
Date de fin de la personne morale
04/02/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LA CROIX MICHAUD 17630 LA FLOTTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAL HERVE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
LE BOIS PLAGE EN RE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/01/1990
Siret
35328699000018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DES BIENS IMMOBILIERS QUI LUI SERONT APPORTES PRIS A CREDIT BAIL OU ACQUIS PAR ELLE AU COURS DE LA VIE SOCIALE.
Adresse
ZA LA CROIX MICHAUD
17630 , LA FLOTTE EN RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18093
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS de la Rochelle le 10/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12411
Date d'ajout
25/08/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
1447
Date d'ajout
12/04/2001
Description
NOMINATION DE MR ARNAL HERVE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR PERRAIN BERNARD Date d'effet : 29/03/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).