Entreprise : DESBARBIEUX FRERES - SIREN 353 278 351
Identité
Dénomination
DESBARBIEUX FRERES
SIREN (siège)
353 278 351
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1990
Début d’activité
31/12/1989
Date de fin de la personne morale
18/01/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Entreprise de chauffage central, sanitaire, plomberie, couverture, zinguerie. L'entreprise et l'exploitation de toutes constructions, l'achat, la vente, la fabrication de tous matériaux propres à la construction
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Capital social
174600 EUR
Adresse du siège
11 RUE CHARLES DE GAULLE 59990 SAULTAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
DESFOSSEZ ANNE-SOPHIE , ODILE
Nom d'usage
MATON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Escaudoeuvres
Dénomination
KPMG AUDIT NORD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Dénomination
KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1989
Siret
35327835100013
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de chauffage central, sanitaire, plomberie, couverture, zinguerie. L'entreprise et l'exploitation de toutes constructions, l'achat, la vente, la fabrication de tous matériaux propres à la construction
Adresse
11 RUE CHARLES DE GAULLE
59990 , SAULTAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Suivant jugement en date du 21/7/2021,le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la conversion en liquidation Judiciaire. A nommé en qualité de liquidateur Me Julien MARLIERE, 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES et à mis fin à la mission de l'administrateur Judiciaire la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me Laurent MIQUEL, 119 rue Jacquemars Giélée 59041 LILLE CEDEX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
15/07/2021
Description
Suivant jugement en date du 30/06/2021, le Tribunal de Commerce de DOUAI a arrêté le plan de cession au profit de la SAS DESBARBIEUX VALENGREEN.
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
23/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 22/03/2021 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 01/02/2021, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES, date de cessation des paiements le 31/01/2021.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/11/2012
Description
Du 31 décembre 1989 au 01 août 2012 la forme juridique était SA
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/01/1990
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 r ue Charles de Gaulle ex route de Saint Saulve 5999 0 Saultain : Précédent propriétaire: DESBARBIEUX F RERES RCS VALENCIENNES 57 B 209 Publication de la scission : La Gazette des 28.29.30 DECEMBRE 1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).