Entreprise : SCI NICARIS - SIREN 353 254 774
Identité
Dénomination
SCI NICARIS
SIREN (siège)
353 254 774
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1990
Début d’activité
01/12/1989
Date de fin de la personne morale
31/01/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
17 ALL LOUISE LABE 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ben Samoun CAROLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Bagneux
Nom, Prénom(s)
Ben Samoun ISABELLE
Nom d'usage
Cohen
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
Petez NICOLE
Nom d'usage
Ben Samoun
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35325477400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme.
Autres Activités
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme.
Adresse
17 ALL LOUISE LABE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35325477400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
DELAGE
91310 , LINAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE LINAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/08/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).