Entreprise : SCI FLANDRIN CAPUCINES - SIREN 353 246 457
Identité
Dénomination
SCI FLANDRIN CAPUCINES
SIREN (siège)
353 246 457
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1990
Date de fin de la personne morale
24/01/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
70 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMRI JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/11/1989
Siret
35324645700017
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION, L'ACHAT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET POUS SPECIALEMENT L'ACHAT, LA LOCATION ET L'ADMINISTRATION DES LOTS N° 93 ET 27 DE LA DIVISION D'UN IMMEUBLE A PARIS 16EME - 70, RUE FLANDRIN...
Adresse
70 BD 70 boulevard Flandrin
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
84201
Date d'ajout
20/01/2005
Description
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 13.01.2005 DESIGNE MME MERCHAN DE LA PENA EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M.MORTUREUX DE FAUDOAS. DESIGNE MME LEROY EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MME COURBOULAY.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/03/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 MARS 1995 LE TGI DE PARIS CONSTATE QUE LA SOCIETE EST EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A SON ENCONTRE; FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 29 DECEMBRE 1994; DESIGNE MADAME LAMBLING EN TANT QUE JUGE COMMISSAIRE ET MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 SAINT MAUR DES FOSSES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR; IMPARTIT AUX CREANCIERS POUR LA DECLARATION DE LEURS CREANCES UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE DECISION AU BODACC
Numéro d'observation
54346
Date d'ajout
17/08/1993
Description
-PAR ORDONNANCE DE REFERE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DECOMMERCE DE PARIS EN DATE DU 5 MARS 1993 NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE ME PELUCHONNEAU MICHELE DEMEURANT47 BIS AVENUE BOSQUET 75007 PARIS
Numéro d'observation
57150
Date d'ajout
21/10/1991
Description
JUGEMENT DU 21.10.1991 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NUMERO 91/2946 JUGE COMMISSAIRE: MR PIOT LIQUIDATEUR: MAITRE LE DOSSEUR 174 BLD SAINT GERMAIN A PARIS (75006) - FIXE LE DELAI DE DECLARATION DE CREANCES A 4 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. FIN DE LA MISSION DE MAITRE LEVET ADMINISTRATEUR. CETTE PROCEDURE S'APPLIQUE A MR DEMRI JEANJACQUES EX GERANT DE LA STE ET DE LA STE PROMENADES RC 83B172.
Numéro d'observation
83712
Date d'ajout
30/09/1991
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE . JUGEMENT DU 30.09.1991 NUMERO 91/2946 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 31.10.1988 JUGE CRE MR PIOT REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE LE DOSSEUR 174 BD ST GERMAIN 75006 PARIS ADMINISTRATEUR MAITRE LEVET 65 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS . L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER MR DEMRI POUR TOUS LES ACTES DE GESTION DE SON PATRIMOINE. PERIODE D ENQUETE JUSQU AU 21 OCTOBRE1991. CETTE PROCEDURE S APPLIQUE A MR DEMRI JEAN JACQUES EX GERANT DE LA SARL PROMENADE ET DE LA CIVILE IMMOBILIERE FLANDRIN CAPUCINES..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).