Entreprise : S.C.I. BASTHISTE, STE EN LIQUIDATION - SIREN 353 242 845
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2024)
Dénomination
S.C.I. BASTHISTE, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
353 242 845
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1990
Date de fin de la personne morale
31/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5335.71 EUR
Adresse du siège
66 RUE DE MONRFORT 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER JOELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Saint-Méen-le-Grand
Nom, Prénom(s)
BASTHISTE BERNARD , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Saint-Méen-le-Grand
Nom, Prénom(s)
BASTHISTE ANGELIQUE
Nom d'usage
VERE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Nom, Prénom(s)
BALENSI VIRGINIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BALENSI MELISSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
SALAUN ANGELINA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Breteil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/1990
Siret
35324284500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété gestion et administration de tous immeubles (début : 10.01.1990)
Adresse
66 RUE 66 Rue Louison Bobet
35290 , Saint-Méen-le-Grand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
287
Date d'ajout
04/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/12/2023
Description
Dissolution à compter du 06/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/12/2023, siège de la liquidation : Résidence Le Clos du Val Fleury 25 Chemin des Iles 69140 Rillieux-la-Pape, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 15/12/2023
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).