Entreprise : LA GRACE DE DIEU - SIREN 353 224 918
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2022)
Dénomination
LA GRACE DE DIEU
SIREN (siège)
353 224 918
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1990
Date de fin de la personne morale
15/02/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
Hiéville-Saint-Pierre-sur-Dives 14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HIEVILLE - SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS VIVIANE , JACQUELINE , ODETTE
Nom d'usage
BOURDET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Auge
Nom, Prénom(s)
BOURDET MICHEL , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Auge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
35322491800014
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Café débit de boissons restaurant crêperie auberge
Adresse
Hiéville-Saint-Pierre-sur-Dives
14170 , Saint-Pierre-en-Auge - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HIEVILLE - SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2088
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/03/2022, suppression du fonds de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2901
Date d'ajout
13/08/2020
Description
Dissolution amiable de la société avec poursuite d'activité à compter du 22/07/2020 Liquidateur : BOURDET Michel André Le siège de la liquidation est fixé à : Hiéville - Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Journal d'annonces légales : Agriculteur normand en date du 27/08/2020
Numéro d'observation
2524
Date d'ajout
20/09/2010
Description
Transformation de la société à compter du 19/07/2010 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/07/2010 : Changement de qualité : BOURDET Michel André, Gérant(e) devient Président
Numéro d'observation
203
Date d'ajout
16/02/1990
Description
- Nomination de Mr Michel Bourdet en remplacement de Melle Fraysse isabelle démissionnaire de ses fonctions de gérante de la société à compter du 26/12/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).