Entreprise : ELY DIFFUSION - SIREN 353 082 472
Identité
Dénomination
ELY DIFFUSION
SIREN (siège)
353 082 472
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1990
Date de fin de la personne morale
14/01/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
67 RUE DIDOT 75014 PARIS 14 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Assouline ELIE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
Deray MARK , DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Neuilly-Plaisance
Nom, Prénom(s)
Steiner FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
La Rivière-de-Corps
Dénomination
ELYSOLD SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Tournan-en-Brie
Dénomination
FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE ILE DE FRANCE SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35308247200013
Code APE
6449
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat vente distribution par tous moyens de tous vêtements articles de bazar articles de Paris cadeaux
Adresse
67 RUE 67 rue Didot
75014 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/11/1989
Siret
35308247200047
Enseigne
ELYSOLD
Code APE
524Z
Adresse
AV DU 18 JUIN
17138 , PUILBOREAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE BEAULIEU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
15021
Date d'ajout
12/07/1991
Description
PAR JUGEMENT DU 10 JUIN 1991, LE T C DE MELUN PRONONCE LA JONCTION DE LA PROCEDURE AVEC CELLE DE LA STE ELYSOLD RC 79B3482, ET LES FILIALES (SANAHO, PROMO'AS, S'TEL, C C E D, REV'SOLD NI AU RCDE PARIS) JUGEMENT DU 24 JUIN 1991, PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES AVEC CELLE DE LA SCI ELYSOLD TOURNAN R.C.84D 1130.
Numéro d'observation
33868
Date d'ajout
17/01/1991
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21 DECEMBRE 1990, LE T.C. DE MELUN APRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME GENERAL, PAR JONCTION AVEC LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE ELYSOLD R.C. 79B3482. FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 1ER OCTOBRE 1990. NOMME MESSIEURS ROLAND ET BRUDNER JUGES COMMISSAIRES, MAITRE COUDRAY 5 RUE DU MOULIN DE POIGNET A MELUN, REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MAITRE COGNET 9 RUE LOUVIOT A MELUN, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/08/1990
Description
Historique : Il est précisé que l'établissement se condaire à CHARLEVILLE MEZIERES, 20, rue Thiers a cessé son activité le 03.7.1991 avec disparition d u fonds.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 03/07/1991.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Par jugement du 21 DECEMBRE 1990, le Tribunal de C ommerce de MELUN a prononcé le REDRESSEMENT JUDICI AIRE (régime général) par jonction avec le REDRESS EMENT JUDICIAIRE de la SA ELYSOLD du 17 DECEMBRE 1 990 Juges Commissaires : Mrs ROLAND et BRUDNER Adm inistrateur Judiciaire : Me COGNET à MELUN (77000) - 9 Rue Louviot - Représentant des Créanciers : M e COUDRAY à MELUN, 5 Rue du Moulin de Poignet Date de cessation des paiements : 1 OCTOBRE 1990 Jugem ent du 10 Juin 1991 du Greffe du Tribunal de Comme rce de MELUN prononçant le redressement judiciaire (R.G.) et la jonction avec ELYSOLD et ELY-DIFFUSI ON de cinq filiales à savoir : - SA SANAHO - SARL PROMO'AS - SARL S'TEL - SARL C.C.E.D. - SARL REV'S OLD - Jugement du 24 Juin 1991 du Greffe du Tribun al de Commerce de MELUN prononçant le redressement judiciaire (R.G.) et la jonction avec ELYSOLD et ELY-DIFFUSION ainsi que des 5 Filiales de : SCI SC I ELYSOLD TOURNAN Juge Commissaire : Messieurs ROL AND et BRUDNER Administrateur judiciaire : Me COGN ET à MELUN , 9 Rue Louviot Représentant des Créanc iers : Me COUDRAY à MELUN , 50 Bld Aristide Briand - Résidence le Dauphin Date de cessation des paie ments : 7 JUIN 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).