Entreprise : CAYRON AMEUBLEMENT - SIREN 353 072 408
Identité
Dénomination
CAYRON AMEUBLEMENT
SIREN (siège)
353 072 408
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1990
Date de fin de la personne morale
21/01/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
420000 EUR
Adresse du siège
LD NUCES 12330 VALADY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RD 840
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAULEAU BERTRAND , JOSEPH , THIERRY , MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Nuces
Nom, Prénom(s)
TOURNIER GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
CAMMAS JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Primaube
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35307240800019
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de meubles et d'objets meublants
Adresse
LD Nuces
12330 , Valady - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RD 840
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1996
Siret
35307240800027
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Activité principale
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Adresse
9 AV DES EBENISTES
12000 , RODEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5106
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Radiation du RCS le 25/10/2017 avec effet au 24/10/2017 JUGEMENT DU 24/10/2017, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3179
Date d'ajout
25/07/2013
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/07/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, A CONFIRME : JUGE COMMISSAIRE : M. BOUTONNET Jean-François JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. DACHEUX Michel A NOMME Maître Vincent AUSSEL 266, Place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET A MAINTENU AU 11/12/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 23/07/2013
Numéro d'observation
2536
Date d'ajout
13/06/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 11/06/2013, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS Date d'effet : 11/06/2013
Numéro d'observation
1397
Date d'ajout
28/03/2013
Description
En date du 22/03/2013, Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rodez DESIGNANT la SELARL FHB, représentée par Maître Jean-François BLANC, 2, rue d'Athènes, 12000 RODEZ en qualité d'Administrateur Judiciaire en remplacement de Maître Jean-François BLANC à compter du 01/02/2013.
Numéro d'observation
774
Date d'ajout
18/02/2013
Description
Par Jugement en date du 12/02/2013, le Tribunal de Commerce de Rodez A MAINTENU la procédure de Redressement Judiciaire et A RENVOYE l'affaire au 11 juin 2013.
Numéro d'observation
5366
Date d'ajout
12/12/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/12/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME M. BOUTONNET Jean-François COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME M. DACHEUX Michel COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. A NOMME Maître Vincent AUSSEL demeurant 266, Place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE. A FIXE AU 11/12/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS. A NOMME Maître Jean-François BLANC demeurant 2, rue d'Athènes 12000 RODEZ EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION d'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES RELATIFS A LA GESTION. Date d'effet : 11/12/2012
Numéro d'observation
4869
Date d'ajout
26/11/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/10/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 7 000 000.00 FRF nouveau montant : 1 067 143.12 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).