Entreprise : LA FRANCOPIERRE - SIREN 353 054 380
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2002)
Dénomination
LA FRANCOPIERRE
SIREN (siège)
353 054 380
Date d'immatriculation au RNE
29/02/1996
Fermeture de l'établissement - 35305438000020
- Date d'effet de la fermeture : 07/10/1998
Date de fin de la personne morale
28/02/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
11 RUE BAUDIN 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELFOSSE ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HUBERT GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Bry-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BEAUVAIS THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PUREN EMMANUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PUREN CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Guérande
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/10/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1990
Siret
35305438000020
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transactions en qualité d'intermédiaire sur les immeubles et sur les fonds de commerce à l'exclusion des activités de marchands de biens
Adresse
11 RUE 11 Rue BAUDIN
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4201
Date d'ajout
12/04/2002
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4068
Date d'ajout
10/04/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 09/04/2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Laborde Claude , nom du liquidateur : Me Guillemonat Jean-yves
Numéro d'observation
18283
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1390
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Claude Laborde juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
15413
Date d'ajout
09/10/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 07/10/1998 , la liquidation judiciaire sous le numéro 98j00951 , date de cessation des paiements le 07/04/1997 , désigne juge commissaire m. Yves Gidrol , juge commissaire suppléant m. marcel Niquil , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
19346
Date d'ajout
29/02/1996
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
75070
Date d'ajout
05/12/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 28 Octobre 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).