Entreprise : SCI KENNEDY-VILLEPINTE - SIREN 353 048 911
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2020)
Dénomination
SCI KENNEDY-VILLEPINTE
SIREN (siège)
353 048 911
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1990
Date de fin de la personne morale
09/01/2089
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
30 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ubald-Bocquet CAPUCINE , MARIE , MICHELINE
Nom d'usage
D'Albert de Luynes Dunois
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GROUPE FONCIER DE L'ILE DE FRANCE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE PARISIENNE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DU PARC DES AULNAIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1989
Siret
35304891100013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
45 RUE DE COURCELLES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/12/1989
Siret
35304891100021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION DE SON PATRIMOINE IMMOBILIER.
Adresse
30 AV 30 avenue de Messine
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1990D0013220
Date d'ajout
07/07/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 20-05-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 20-05-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1990D0013213
Date d'ajout
17/06/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-05-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 30-06-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).