Entreprise : SCI CLEMENT - SIREN 353 043 409
Identité
(Entreprise radiée le 15/05/2020)
Dénomination
SCI CLEMENT
SIREN (siège)
353 043 409
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1990
Fermeture de l'établissement - 35304340900021
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 35304340900013
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2001
Date de fin de la personne morale
10/01/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
42 AV JOFFRE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVRED MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Le Plessis-Trévise
Nom, Prénom(s)
CHALVIN INES
Nom d'usage
CAILLEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Seillans
Nom, Prénom(s)
CAILLEAU CLEMENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAILLEAU BAPTISTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Bellevigny
Nom, Prénom(s)
CAILLEAU MONIQUE
Nom d'usage
DEVRED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Le Plessis-Trévise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/1990
Siret
35304340900013
Code APE
702A
Adresse
16 AV DES CANADIENS
94410 , SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/01/1990
Siret
35304340900021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous biens ou droits immobiliers par achat apport fusion ou autre forme.
Adresse
42 AV 42 Avenue JOFFRE ET 2 AVENUE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DE PLAISANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12878
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8497
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : DEVRED Michel, siège de la liquidation : 42 Avenue JOFFRE ET 2 AVENUE DE PLAISANCE 94100 Saint-Maur-des-Fossés, parution de la publicité légale : L'ITINERANT en date du 02/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).