Entreprise : SARL SERGE LEROY ET MICHEL ROUY - SIREN 353 042 294
Identité
Dénomination
SARL SERGE LEROY ET MICHEL ROUY
SIREN (siège)
353 042 294
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1990
Début d’activité
09/01/1990
Date de fin de la personne morale
16/01/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Plomberie, couverture, chauffagiste.
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
08250 GRANDPRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY SERGE , JACQUES , LUC
Nom d'usage
LEROY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Grandpré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/1990
Siret
35304229400010
Nom commercial
SARL SERGE LEROY & MICHEL ROUY
Enseigne
SARL SERGE LEROY & MICHEL ROUY
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Plomberie, couverture, chauffagiste.
Autres Activités
PLOMBERIE COUVERTURE
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
08250 , GRANDPRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/11/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/01/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 11/01/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018/11, date de cessation des paiements le 11/01/2018, et a désigné Madame Nathalie BEUZART : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Yvon NEVEUX, liquidateur SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/08/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-05-2013
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/01/1990
Description
Observations concernant l'établissement situé 0825 0 Grandpré : Sous l'enseigne : SARL Serge LEROY et Michel ROUY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).